序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙湾区海城街道东溪村股份经济合作社全体股东 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜伟
|
|
2 |
董国忠
|
|
3 |
胡光峰
|
|
4 |
江建芬
|
|
5 |
赵旭炜
|
|
6 |
姜峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑海琴;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:董灵平;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郑海琴;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:董灵平;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘江峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 姜万权; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 姜文锡; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事 [退出]姓名: 姜明俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 姜祥奎; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 董灵平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
|
姓名: 姜伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 姜峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 江建芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 胡光峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 董国忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 赵旭炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2017-07-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
董灵平
|
姜伟
|
4 | 2016-06-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:761332659
|
统一社会信用代码:*****L
|
5 | 2014-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 董国权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 董灵平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 姜明俊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姜万权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姜文锡; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [新增]姓名: 姜祥奎; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 刘江峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2014-06-17 | 名称变更 |
温州市龙湾区海城街道东溪村经济合作社
|
温州市龙湾区海城街道东溪村股份经济合作社
|
7 | 2014-06-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
董国权
|
董灵平
|
8 | 2014-06-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 龙湾区海城街道东溪村村民委员会; 出资额: 30; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 龙湾区海城街道东溪村股份经济合作社全体股东; 出资额: 30; 百分比: 100% [新增]
|
9 | 2014-06-17 | 组织机构变更 |
姓名: 董国权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 董灵平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 姜明俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姜万权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姜文锡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [新增]姓名: 姜祥奎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 刘江峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2011-06-17 | 企业类型变更 |
集体企业
|
村经济合作社
|