序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尤建丹 | 70% | 3500.0万人民币 |
2 | 郭连妹 | 30% | 1500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尤建丹
|
|
2 |
郭连妹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-08-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2022-08-23 | 注册资本(金)变更 |
|
|
4 | 2022-08-22 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2022-08-22 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2022-08-22 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-01-26 | 住所变更 |
|
|
8 | 2021-01-26 | 邮政编码变更 |
|
|
9 | 2020-05-21 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2020-05-21 | 高级管理人员备案 |
|
|