序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施勇 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****P
|
2 | 2014-08-21 | 投资者变更 |
丁岳升 [退出]
|
施勇 [新增]
|
3 | 2014-08-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 丁岳升; 出资额: **; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 施勇; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|
4 | 2014-08-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
丁岳升
|
施勇
|
5 | 2014-04-04 | 住所变更 |
住所: 温州市新城大道康源大楼南楼***室 邮政编码: ****** 电话: ***********、***********住所所在行政区划:黎明街道
|
住所: 温州市黎明工业区**号***室 邮政编码: ****** 电话: ***********、***********住所所在行政区划:黎明街道
|
6 | 2009-10-29 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 温州市新蒲路云中花园6幢402室 邮政编码: 325000 电话: ********、********住所所在行政区划:黎明街道
|
住所: 温州市新城大道康源大楼南楼702室 邮政编码: 325000 电话: ********、********住所所在行政区划:黎明街道
|
7 | 2008-07-15 | 变更注册号 |
注册号: *****19
|
注册号: *****
|
8 | 2008-07-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李化
|
丁岳升
|