序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周荣珍 | 56.8% | 28.4万人民币 |
2 | 李玉兰 | 21.6% | 10.8万人民币 |
3 | 周昌盛 | 21.6% | 10.8万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
瑞安市昌盛建筑工程机械厂东山分厂
|
赵庆尧 | 2002-11-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:145610918
|
统一社会信用代码:*****L
|
2 | 2014-04-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李玉兰; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周昌盛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 周荣珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
|
姓名: 李玉兰; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周昌盛; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周荣珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
3 | 2014-04-09 | 组织机构变更 |
姓名: 李玉兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周昌盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 周荣珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
|
姓名: 李玉兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周昌盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周荣珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
4 | 2014-04-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周昌盛
|
周荣珍
|
5 | 2012-01-11 | 组织机构变更 |
姓名: 李玉兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周昌盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周荣珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 李玉兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周昌盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 周荣珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
|
6 | 2012-01-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周荣珍
|
周昌盛
|
7 | 2011-05-19 | 变更注册号 |
注册号: *****34
|
注册号: *****
|
8 | 2002-10-09 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 城关镇巾子山路 邮政编码: 325200 电话: ********
|
住所: 安阳镇巾子山路 邮政编码: 325200 电话: ********
|
9 | 1996-08-16 | 投资人(股权)变更 |
无
|
姓名: 周荣珍; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 28.4; 百分比: 56.8% [新增]
|
10 | 1996-08-16 | 投资人(股权)变更 |
无
|
姓名: 李玉兰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 10.8; 百分比: 21.6% [新增]
|