序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 1996-12-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 陈吉祥;性别: 男;职务: 总经理;住所: 越城区西外环城工商银行住宅*室;证件名称: 身份证;证件号码: ********;产生方式: 委派
|
2 | 1996-12-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 凌玲;性别: 女;职务: 监事;住所: 无;证件名称: 身份证;证件号码: 无;产生方式: 委派
|
3 | 1996-12-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 柴卫星;性别: 男;证件名称: 身份证;证件号码: ********;电话: ;住所: 运通苑*-*室;产生方式: 委派;任聘单位:
|
4 | 1996-12-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
法定代表人:柴卫星
|
5 | 1900-01-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
法定代表人:柴卫星
|
6 | 1900-01-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 柴卫星;性别: 男;证件名称: 身份证;证件号码: ********;电话: ;住所: 运通苑*-*室;产生方式: 委派;任聘单位:
|
7 | 1900-01-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 凌玲;性别: 女;职务: 监事;住所: 无;证件名称: 身份证;证件号码: 无;产生方式: 委派
|
8 | 1900-01-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 陈吉祥;性别: 男;职务: 总经理;住所: 越城区西外环城工商银行住宅*室;证件名称: 身份证;证件号码: ********;产生方式: 委派
|