序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨文金 | 90% | 2700万人民币 |
2 | 杨杏荣 | 10% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨文金
|
|
2 |
杨杏荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-02-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈焕乐; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 杨文金; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 杨杏荣; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 杨文金; 出资额: ****; 百分比: **%
|
2 | 2013-02-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈焕乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 杨文金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 杨文金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 杨杏荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2013-02-25 | 组织机构变更 |
姓名: 陈焕乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 杨文金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 杨文金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 杨杏荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2012-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨文金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 叶惠松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈焕乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨文金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
5 | 2012-07-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶惠松; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 杨文金; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 陈焕乐; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 杨文金; 出资额: ****; 百分比: **%
|
6 | 2012-07-19 | 组织机构变更 |
姓名: 杨文金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 叶惠松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈焕乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨文金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
7 | 2011-09-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶惠松; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 杨文金; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 叶惠松; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 杨文金; 出资额: ****; 百分比: **%
|
8 | 2011-09-28 | 实收资本变更 |
5000
|
3000( - 40% )
|
9 | 2011-09-28 | 注册资本(金)变更 |
5000
|
3000( - 40% )
|
10 | 2011-04-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶惠松; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 杨文金; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 叶惠松; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 杨文金; 出资额: ****; 百分比: **%
|