序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊伟峰 | 60% | 30万人民币 |
2 | 熊桂平 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊伟峰
|
|
2 |
熊桂平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 章程修正案备案 |
|
第七章第二十条
|
2 | 2021-09-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2021-09-24 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 熊伟峰; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 熊桂平; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
4 | 2021-09-24 | 法定代表人变更 |
|
熊伟峰
|
5 | 2016-03-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****4
|
6 | 2011-05-27 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目: 无
|
7 | 2011-05-27 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
营业期限: 2001-10-24 至 2021-10-23
|
8 | 2011-03-24 | 变更注册号 |
|
注册号: ********55941
|
9 | 2005-06-24 | 法定代表人变更 |
|
姓名: 熊伟峰;证件名称: ;证件号码: ;性别: 男;职务: 执行董事
|
10 | 2005-06-24 | 法定代表人变更 |
|
姓名: 熊伟峰;证件名称: ;证件号码: ;性别: 男;职务: 总经理
|