序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐金培 | 99% | 502.92万人民币 |
2 | 段盈 | 1% | 5.08万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐金培
|
|
2 |
段盈
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-28 | 法定代表人变更 |
钮少伟
|
徐金培
|
2 | 2019-03-28 | 经营范围变更 |
网络技术开****;应用软件的开****及其技术咨询服务;计算机系统设计、集成;计算机设备安装;计算机技术咨询服务;计算机及辅助设备的维修;社会经济咨询;企业管理服务;计算机及辅助设备、箱包、服装、鞋帽、服饰、皮革制品、工艺品、五金交电、针纺织品、日用百货、文具用品、办公用品、卫浴洁具、陶瓷制品、服装面辅料的销售及网上销售。
|
网络技术开****;应用软件的开****及其技术咨询服务;计算机系统设计、集成;计算机设备安装;计算机技术咨询服务;计算机及辅助设备的维修;计算机及辅助设备、箱包、服装、鞋帽、服饰、皮革制品、工艺品、五金交电、针纺织品、日用百货、文具用品、办公用品、卫浴洁具、陶瓷制品、服装面辅料的销售及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-03-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:段盈;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李志娟;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:朱奕珉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱奕珉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-03-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐金培; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 钮少伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 钮少伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 徐金培; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 徐金培; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 段盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2019-03-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐金培; 出资额: ***.*万; 百分比: **%姓名: 钮少伟; 出资额: **.*万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐金培; 出资额: ***.**万; 百分比: **%姓名: 段盈; 出资额: *.**万; 百分比: *% [新增]
|
6 | 2015-12-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********95064
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********98376K
|
7 | 2015-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 姚建方; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐金培; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2015-07-29 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 姚建方; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 钮少伟; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
姓名: 钮少伟; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 徐金培; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2015-07-29 | 组织机构变更 |
姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 姚建方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐金培; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2014-08-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐金培; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐金培; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钮少伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 姚建方; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|