序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶卫娟 | 70% | 35万人民币 |
2 | 张伟秋 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶卫娟
|
|
2 |
张伟秋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陶卫根;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:陶卫娟;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:姚利琴;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:姚利琴;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-03-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:715441600
|
统一社会信用代码:*****U
|
3 | 2008-07-16 | 变更注册号 |
注册号: ********783
|
注册号: ********
|
4 | 2008-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 顾建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 顾建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 张伟秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
姓名: 陶卫娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 张伟秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
5 | 2008-06-30 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张伟秋; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 顾建林; 出资额: 35; 百分比: 70% [退出]
|
姓名: 张伟秋; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 陶卫娟; 出资额: 35; 百分比: 70% [新增]
|
6 | 2008-06-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-11-26 至 2009-11-25
|
营业期限: 1999-11-26 至 2019-11-25
|
7 | 2008-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
顾建林
|
陶卫娟
|
8 | 2005-03-08 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 平湖市乍浦镇雅山中路 邮政编码: 314201 电话: 5524698
|
住所: 嘉兴市乍浦镇王家村沪杭路北侧 邮政编码: 314201 电话: 5524698
|