序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王蔚霞 | 70% | 210万人民币 |
2 | 陈玉亮 | 30% | 90万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王蔚霞
|
|
2 |
陈玉亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
嘉兴祥瑞农产品有限公司德清分公司
|
杨掌顺 | 2014-07-03 |
2 |
嘉兴祥瑞农产品有限公司诸暨分公司
|
骆琦 | 2014-03-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********42150N
|
2 | 2015-07-31 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
3 | 2015-07-31 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈玉亮; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 王蔚霞; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 陈玉亮; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王蔚霞; 出资额: ***; 百分比: **%
|
4 | 2015-07-31 | 注册资本(金)变更 |
30
|
300( + 900% )
|
5 | 2015-07-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈玉亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈玉亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张利平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈玉亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王蔚霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王蔚霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2015-07-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 高艳; 出资额: *.*; 百分比: *% [退出]姓名: 张利平; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 陈玉亮; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 陈玉亮; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 王蔚霞; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2015-07-17 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 农产品的初级加工;食用农产品的销售;农业休闲观光服务;企业营销策划;设计、制作、****布、代理国内各类广告。
|
一般经营项目: 零售:预包装食品;农产品的初级加工;食用农产品、服装、化妆品、珠宝玉器、工艺品、日用百货的销售;农业休闲观光服务;企业营销策划;设计、制作、****布、代理国内各类广告。
|
8 | 2015-07-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈玉亮
|
王蔚霞
|
9 | 2015-07-17 | 组织机构变更 |
姓名: 陈玉亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈玉亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张利平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈玉亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王蔚霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王蔚霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2015-07-17 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年9月8日)
|
许可经营项目:
|