序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 嘉兴市秀湖****展投资集团有限公司 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱方
|
|
2 |
任国瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张轶群; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐凯平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱文斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 朱文斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 蔡晓华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 任国瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱方; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 朱方; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
2 | 2021-04-25 | 法定代表人变更 |
朱文斌
|
朱方
|
3 | 2021-04-25 | 章程备案 |
|
制定新章程
|
4 | 2020-03-10 | 法定代表人变更 |
吴云飞
|
朱文斌
|
5 | 2020-03-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴云飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 杨建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 蔡晓华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾佳炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 张轶群; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐凯平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 朱文斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 朱文斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 蔡晓华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2018-10-08 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2018-10-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 嘉兴市秀湖****展投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 嘉兴市秀湖****展投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [名称变更]
|
8 | 2018-08-27 | 注册资本(金)变更 |
10000
|
50000
|
9 | 2018-08-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 嘉兴市秀湖****展投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 嘉兴市秀湖****展投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|