序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尚宸国际贸易有限公司 | 100% | 300.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林学民
|
|
2 |
金有庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金有庆; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金超; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 金超; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 林学民; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 林学民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 金有庆; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2018-05-22 | 住所变更 |
桐乡市高桥镇三村村元宝桥组
|
浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道三村村元宝桥组
|
3 | 2018-05-22 | 法定代表人变更 |
金超
|
林学民
|
4 | 2018-05-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:沈雪江;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:林宇虹;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:林学民;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林学民;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2016-12-06 | 章程修正案备案 |
原第五章第九条:出资时间:自公司成立之日起2年内缴足。
|
原第五章第九条:出资时间:注册资本已到位158.38万美元,其余部分由尚宸国际贸易有限公司于2019年12月31日前缴清。
|
6 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********33374
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********40769L
|
7 | 2016-04-18 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 花卉生产与苗圃基地的建设;农产品的种植、销售;普种苗木:绿化苗木、花卉,经济林苗木:桂花、柚、银杏的生产、销售。(林木种子生产许可证及林木种子经营许可证有效期至2017年06月11日)
|
经营范围: 花卉生产与苗圃基地的建设;农产品的种植、销售;普种苗木:绿化苗木、花卉,经济林苗木:桂花、柚、银杏的生产、销售。
|
8 | 2015-03-27 | 住所变更 |
住所: 桐乡市高桥镇工业区(桐乡市弘俊服饰有限公司内*幢*层) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:高桥镇
|
住所: 桐乡市高桥镇三村村元宝桥组 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:高桥镇
|
9 | 2015-03-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金有庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王诚锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王诚锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 金超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 金超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 金有庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2015-03-27 | 组织机构变更 |
姓名: 金有庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王诚锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王诚锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 金超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 金超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 金有庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|