序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 平湖市新农村建设投资有限公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 全明(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 冯建强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周鼎; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 李晓; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡建忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 邵中华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陆邵栋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 冯建强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 施君君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 李晓; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵中华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱振宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陆菲菲; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 龚华锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2020-04-13 | 经营范围变更 |
房地产开****;实业投资;基础设施建设、建筑安装、水电安装、环境治理、绿化工程施工;物业管理服务;自有房屋租赁;农副产品收购(除粮棉茧外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:房地产开****经营;各类工程建设活动;公路管理与养护;林木种子生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;住宅水电安装维护服务;土地整治服务;文物文化遗址保护服务;休闲观光活动;游览景区管理;物业管理;市政设施管理;住房租赁;园林绿化工程施工;环境保护监测;污水处理及其再生利用;水污染治理;国内贸易代理;建筑材料销售;农副产品销售;纸制品销售;针纺织品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2019-11-07 | 经营范围变更 |
实业投资,基础设施建设、房地产开****、建筑安装、水电安装、环境治理、绿化工程施工,物业管理服务,自有房屋租赁,农副产品收购(除粮棉茧外)。
|
房地产开****;实业投资;基础设施建设、建筑安装、水电安装、环境治理、绿化工程施工;物业管理服务;自有房屋租赁;农副产品收购(除粮棉茧外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-07-25 | 法定代表人变更 |
盛琴琴
|
李伟
|
5 | 2018-12-28 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
6 | 2018-12-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 平湖市新农村建设投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 平湖市新农村建设投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
7 | 2017-12-28 | 法定代表人变更 |
陈群伟
|
盛琴琴
|
8 | 2017-12-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 平湖市新农村建设投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 平湖市新农村建设投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
9 | 2017-12-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
10 | 2017-12-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 全明(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冯建强; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 周鼎; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 沈来妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王卫弟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陈群伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 高峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 高峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]
|
姓名: 全明(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冯建强; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 周鼎; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李晓; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 沈健; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 沈健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 盛琴琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 胡建忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陆邵栋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|