序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱利民 | 50% | 15万人民币 |
2 | 桂珍云 | 50% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱利民
|
|
2 |
桂珍云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********55112组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********29913G
|
2 | 2015-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 李伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 桂珍云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱利民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 朱利民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
3 | 2015-06-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 单根龙; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 李伟; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 桂珍云; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 朱利民; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2015-06-10 | 法定代表人变更 |
单根龙
|
朱利民
|
5 | 2015-06-10 | 组织机构变更 |
姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 李伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 桂珍云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱利民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 朱利民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2009-12-25 | 变更注册号 |
注册号: ********245
|
注册号: ********55112
|
7 | 2009-12-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2009-12-23 | 法定代表人变更 |
李伟
|
单根龙
|
9 | 2009-12-23 | 组织机构变更 |
姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 单根龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|