序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆成忠 | 90% | 142.2万人民币 |
2 | 陆权松 | 10% | 15.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆成忠
|
|
2 |
陆权松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********7818X3
|
2 | 2015-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐凤秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周****源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 周****源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陆成忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陆成忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陆权松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2015-03-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐凤秀; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]姓名: 周****源; 出资额: ***; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 陆权松; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 陆成忠; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2015-03-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周****源
|
陆成忠
|
5 | 2013-05-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈建丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 沈建丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 陶建芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 徐凤秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周****源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 周****源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2013-05-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陶建芬; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]姓名: 沈建丰; 出资额: ***; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 徐凤秀; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]姓名: 周****源; 出资额: ***; 百分比: **.****% [新增]
|
7 | 2013-05-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 喷棉胶制造、加工(涉及行政审批项目的凭有效审批件经营)。
|
一般经营项目: 印花桨制造、加工。
|
8 | 2013-05-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
沈建丰
|
周****源
|
9 | 2008-12-26 | 注册号升级 |
注册号: ********898
|
注册号: ********
|
10 | 2008-12-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陶建华; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]姓名: 沈建丰; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 陶建芬; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]姓名: 沈建丰; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|