序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈舜尧 | 75% | 90.0万人民币 |
2 | 沈惠明 | 25% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈惠明
|
|
2 |
周雅平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 法定代表人变更 |
沈舜尧
|
沈惠明
|
2 | 2020-06-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周雅平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈舜尧; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 沈舜尧; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 周雅平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈惠明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 沈惠明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
3 | 2018-06-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨海芬;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:汤海芬;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杨海芬;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:周余;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴亚纳; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 沈舜尧; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 沈舜尧; 证件号码: ********; 职位: 经理
|
姓名: 周雅平; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 沈舜尧; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 沈舜尧; 证件号码: ********; 职位: 经理
|
5 | 2017-07-26 | 住所变更 |
浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业园区纬七路*号
|
浙江省嘉兴市海盐县通元镇创业路***号
|
6 | 2017-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********431065
|
7 | 2017-04-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:沈舜尧,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话:******** ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,原联络人员证件号码:********,原财务负责人姓名:沈舜尧,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:********,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:杨海芬,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:******** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,现联络人员证件号码:********,现财务负责人姓名:汤海芬,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,现财务负责人身份证件号码:********
|
8 | 2017-04-18 | 住所变更 |
浙江省海盐县元通工业园区***号
|
浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业园区纬七路*号
|
9 | 2010-01-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈舜尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 沈舜尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 戴亚纳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 沈舜尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 沈舜尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
10 | 2010-01-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑勇; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 沈舜尧; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 沈惠明; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 沈舜尧; 出资额: **; 百分比: **%
|