序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江雪平 | 90% | 322.2万人民币 |
2 | 陈雷 | 10% | 35.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江雪平
|
|
2 |
陈雷
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
嘉善凝巨混凝土构件有限公司嘉善分公司
|
江定超 | 2011-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********845748
|
2 | 2015-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方学锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 方婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 江雪平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 江雪平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
3 | 2015-11-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方学锋; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]姓名: 方婷; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈雷; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 江雪平; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2015-11-05 | 组织机构变更 |
姓名: 方学锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 方婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 江雪平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 江雪平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
5 | 2015-11-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
方学锋
|
江雪平
|
6 | 2015-08-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方学锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 江建飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 方学锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 方婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-08-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方学锋; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 江建飞; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 方学锋; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 方婷; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-08-14 | 组织机构变更 |
姓名: 方学锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 江建飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 方学锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 方婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 贝雪峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 江建飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 方学锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 江建飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2015-05-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 贝雪峰; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]姓名: 江建飞; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
姓名: 方学锋; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]姓名: 江建飞; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|