序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海宁科峰投资有限公司 | 71.66666% | 4300.0万人民币 |
2 | 李云峰 | 12.22217% | 733.33万人民币 |
3 | 海宁科****投资合伙企业(有限合伙) | 10% | 600.0万人民币 |
4 | 丁适跃 | 6.11117% | 366.67万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李云峰
|
|
2 |
赖晓烜
|
|
3 |
曹先军
|
|
4 |
丁适跃
|
|
5 |
李云龙
|
|
6 |
丁康强
|
|
7 |
吴宝财
|
|
8 |
章云菊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江科峰有机硅股份有限公司杭州第一分公司
|
李云峰 | 2018-09-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁康强; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 丁适跃; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 丁适跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴宝财; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曹先军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 李云龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章云菊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金益诗; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名:金凌杰;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 丁康强; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 丁适跃; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 丁适跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴宝财; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曹先军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 李云龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章云菊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赖晓烜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名:金凌杰;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-11-22 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-11-22 | 名称变更 |
浙江科峰有机硅有限公司
|
浙江科峰有机硅股份有限公司
|
4 | 2021-11-22 | 出资日期备案 |
企业名称: 海宁科****投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-10-28;企业名称: 海宁科峰投资有限公司; 出资日期: 2019-01-10;姓名: 丁适跃; 出资日期: 2012-04-28;姓名: 李云峰; 出资日期: 2012-04-28;
|
企业名称: 海宁科****投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: ;企业名称: 海宁科峰投资有限公司; 出资日期: ;姓名: 丁适跃; 出资日期: ;姓名: 李云峰; 出资日期: ;
|
5 | 2021-11-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁适跃; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 丁康强; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 丁适跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 丁适跃; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 吴宝财; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 曹先军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 李云龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 章云菊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 金益诗; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
6 | 2021-11-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:马萍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李云龙;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李鑫;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:金凌杰;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2021-11-22 | 出资方式备案 |
企业名称: 海宁科****投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁科峰投资有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 丁适跃; 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币;姓名: 李云峰; 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 海宁科****投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 净资产;企业名称: 海宁科峰投资有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 净资产;姓名: 丁适跃; 出资额: ***.**万; 出资形式: 净资产;姓名: 李云峰; 出资额: ***.**万; 出资形式: 净资产;
|
8 | 2021-11-22 | 法定代表人变更 |
李云峰
|
李云峰
|
9 | 2021-11-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
10 | 2021-11-22 | 出资比例备案 |
企业名称: 海宁科****投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 海宁科峰投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 丁适跃; 出资额: ***.**万; 百分比: *.****%;姓名: 李云峰; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 海宁科****投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 海宁科峰投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 丁适跃; 出资额: ***.**万; 百分比: *.****%;姓名: 李云峰; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;
|