序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东洋纺STC株式会社 | 100% | 22000.000000万日元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
川锅彻时
|
|
2 |
吉田直人
|
|
3 |
渡邊紘志
|
|
4 |
小幡晃義
|
|
5 |
鬼頭政臣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-12-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 东洋纺********s Trading株式会社; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 东洋纺STC株式会社; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
2 | 2009-05-12 | 法定代表人变更 |
姓名: 长谷川孝雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吉田弥永子; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 津村滋树; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 齐藤正和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 川锅彻时; 证件名称: ; 证件号码: ******** ; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 吉田弥永子; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 津村滋树; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 酒井谦一; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 清水宪治; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 清水宪治; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
3 | 2009-05-12 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 东洋纺Textile ********株式会社(日本); 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 东洋纺********s Trading株式会社; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
4 | 2009-05-12 | 变更注册号 |
注册号: 企独浙嘉总字第003219号
|
注册号: ********
|
5 | 2009-05-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
齐藤正和
|
川锅彻时
|
6 | 2007-04-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
佐滕博之
|
齐藤正和
|
7 | 2007-04-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 长谷川孝雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吉田弥永子; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 津村滋树; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 佐滕博之; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
|
姓名: 长谷川孝雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吉田弥永子; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 津村滋树; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 齐藤正和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
|
8 | 2007-02-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
中岛康行
|
佐滕博之
|
9 | 2007-02-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 河本畅夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 香川裕行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 中岛康行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
|
姓名: 长谷川孝雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吉田弥永子; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 津村滋树; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 佐滕博之; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
|
10 | 2006-04-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 代藏笃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 河本畅夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 香川裕行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 中岛康行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
|
姓名: 河本畅夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 三宅裕史; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 香川裕行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 中岛康行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
|