序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-23 | 负责人变更 |
孙竞东 [退出]
|
董建华 [新增]
|
2 | 2018-06-27 | 负责人变更 |
朱世杰 [退出]
|
孙竞东 [新增]
|
3 | 2016-06-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****T
|
4 | 2016-06-22 |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********67548T
|
|
5 | 2013-04-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑江南
|
朱世杰
|
6 | 2013-04-25 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 海宁市袁花镇河东街15号 邮政编码: 314416 电话: ********住所所在行政区划:袁花镇
|
住所: 海宁市袁花镇南街路275-277号 邮政编码: 314416 电话: ********住所所在行政区划:袁花镇
|
7 | 2012-03-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构
|
有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)
|
8 | 2011-07-12 | 行业代码变更 |
行业代码:6010
|
行业代码:6012
|
9 | 2011-07-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
潘祖烈
|
郑江南
|
10 | 2008-05-14 | 变更注册号 |
注册号: 企外浙嘉总分字第000728号
|
注册号: ********
|