序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石爱萍 | 65% | 650.0万人民币 |
2 | 陈玲斐 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 周汉光 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石爱萍
|
|
2 |
陈玲斐
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江青韧网络科技有限公司西华分公司
|
彭建皓 | 2019-04-10 |
2 |
浙江青韧网络科技有限公司河南省社旗县分公司
|
郑晓峰 | 2017-12-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-29 | 经营范围变更 |
计算机信息技术开****;计算机软硬件技术开****、技术咨询、技术转让;网上经营:服装、服饰制品、围巾、鞋帽、箱包、日用百货、家电、家纺用品的销售;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;摄影、摄像服务;国内广告的设计、****布、代理;图文设计;开展成人电子商务培训(与学历教育有关的培训活动除外);经济信息咨询(除证券、期货咨询);会议会展服务;文化艺术创意;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。
|
一般项目:网络与信息安全软件开****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业形象策划;市场营销策划;摄像及视频制作服务;广告制作;平面设计;广告设计、代理;图文设计制作;软件开****;人工智能应用软件开****;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批****;服装服饰零售;日用百货销售;家用电器销售;日用家电零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;箱包销售;以上范围除经济信息咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-12-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈柏臻; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 徐佳欢; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 蒋哲华; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 郑挺; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]姓名: 周汉光; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 石爱萍; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈玲斐; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 周汉光; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2020-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋哲华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑挺; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈柏臻; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 石爱萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 石爱萍; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈玲斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2020-12-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2031-06-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2020-12-29 | 法定代表人变更 |
陈柏臻
|
石爱萍
|
6 | 2016-06-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 计算机信息技术开****;计算机软硬件技术开****、技术咨询、技术转让;网上经营:服装、服饰制品、围巾、鞋帽、箱包、日用百货、家电、家纺用品的销售;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;摄影、摄像服务;国内广告的****布、代理;图文设计;开展成人电子商务培训(与学历教育有关的培训活动除外);经济信息咨询(除证券、期货咨询);会议会展服务;文化艺术创意;国内广告的设计、****布、代理。
|
一般经营项目: 计算机信息技术开****;计算机软硬件技术开****、技术咨询、技术转让;网上经营:服装、服饰制品、围巾、鞋帽、箱包、日用百货、家电、家纺用品的销售;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;摄影、摄像服务;国内广告的设计、****布、代理;图文设计;开展成人电子商务培训(与学历教育有关的培训活动除外);经济信息咨询(除证券、期货咨询);会议会展服务;文化艺术创意;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。
|
7 | 2015-12-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑挺; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 蒋哲华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 徐佳欢; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈柏臻; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 周汉光; 出资额: **; 百分比: *% [新增]姓名: 郑挺; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 蒋哲华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 徐佳欢; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈柏臻; 出资额: ***; 百分比: **%
|
8 | 2015-09-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********83589
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********051364
|
9 | 2015-09-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴雅勤; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 郑挺; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 徐佳欢; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 蒋哲华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈柏臻; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 郑挺; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 蒋哲华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 徐佳欢; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈柏臻; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2015-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈柏臻; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴雅勤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑挺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 陈柏臻; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蒋哲华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑挺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|