序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港中国真好集团有限公司 | 100% | 800.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋国春
|
|
2 |
张丽
|
|
3 |
王宇航
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江华唐家具有限公司承德分公司
|
宋国春 | 2016-03-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张建华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 王宇航; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 宋国春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 张丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王宇航; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2020-06-30 | 法定代表人变更 |
张建华
|
宋国春
|
3 | 2018-11-22 | 经营范围变更 |
木制家具制造、加工;室内外装修装饰设计服务。
|
木制家具制造、加工;室内外装修装饰设计服务;木材销售,木材加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-11-22 | 出资方式备案 |
企业名称: 香港中国真好集团有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 工业产权企业名称: 香港中国真好集团有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
|
企业名称: 香港中国真好集团有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 工业产权企业名称: 香港中国真好集团有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
|
5 | 2018-11-22 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-11-22 | 出资日期备案 |
企业名称: 香港中国真好集团有限公司; 出资日期:
|
企业名称: 香港中国真好集团有限公司; 出资日期:
|
7 | 2018-11-22 | 出资比例备案 |
企业名称: 香港中国真好集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 香港中国真好集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
8 | 2017-08-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘艳妹; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 张丽; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 王宇航; 证件号码: ********; 职位: 经理
|
姓名: 张丽; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 张建华; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 王宇航; 证件号码: ********; 职位: 经理
|
9 | 2017-08-17 | 法定代表人变更 |
刘艳妹
|
张建华
|
10 | 2016-10-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王宇航; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 赵丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 刘艳妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王宇航; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|