序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-25 | 负责人变更 |
孙宏 [退出]
|
谈海江 [新增]
|
2 | 2016-03-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****Q
|
3 | 2015-06-17 | 负责人变更 |
徐海峰 [退出]
|
孙宏 [新增]
|
4 | 2015-06-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐海峰
|
孙宏
|
5 | 2014-10-08 | 住所变更 |
住所: 当湖镇城南西路**号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:当湖街道
|
住所: 平湖市当湖街道城南西路***号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:当湖街道
|
6 | 2012-08-16 | 负责人变更 |
张伟 [退出]
|
徐海峰 [新增]
|
7 | 2012-08-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张伟
|
徐海峰
|
8 | 2012-08-16 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
9 | 2012-08-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
一般经营项目: 无
|
10 | 2007-12-25 | 变更注册号 |
注册号: *****85
|
注册号: *****
|