序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-01 | 负责人变更 |
张国权 [退出]
|
顾恬静 [新增]
|
2 | 2018-12-21 | 负责人变更 |
黄洪飞 [退出]
|
张国权 [新增]
|
3 | 2018-12-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:姜敏如;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:钱建利;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:姜敏如;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:钱建利;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****D
|
5 | 2014-03-21 | 负责人变更 |
许辉 [退出]
|
黄洪飞 [新增]
|
6 | 2014-03-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
许辉
|
黄洪飞
|