序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 负责人变更 |
杜伟民 [退出]
|
吴果能 [新增]
|
2 | 2021-12-29 | 负责人变更 |
赵成 [退出]
|
杜伟民 [新增]
|
3 | 2021-12-29 | 经营范围变更 |
经营个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身寿险、团体年金保险、团体短期健康保险,经保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:保险业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动)
|
4 | 2020-07-16 | 负责人变更 |
周银方 [退出]
|
赵成 [新增]
|
5 | 2020-07-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:祝浩;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:凌霄;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张静卉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:凌霄;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-07-25 | 营业场所变更 |
嘉兴市城北路***号同乐商务大厦商办楼*楼
|
浙江省嘉兴市南湖区庆丰路***号信源大厦幢****、****室
|
7 | 2018-10-17 | 经营范围变更 |
经营人身意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、以及经中国保险监督管理委员会批准的其它人身保险业务(凭《经营保险业务许可证》经营)。
|
经营个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身寿险、团体年金保险、团体短期健康保险,经保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-06-15 | 负责人变更 |
孙剑 [退出]
|
周银方 [新增]
|
9 | 2017-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙剑
|
周银方
|
10 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********16062A
|