序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩青荣 | 500.0万人民币 | |
2 | 杭州艾博科技工程有限公司 | 30% | 900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩青荣
|
|
2 |
封琳园
|
|
3 |
金叶根
|
|
4 |
张宁
|
|
5 |
赵佳
|
|
6 |
吴东升
|
|
7 |
金伟人
|
|
8 |
陈晓晓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 韩青荣; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张宁; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 韩青荣; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张宁; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-11-13 | 名称变更 |
嘉兴艾博实业有限公司
|
嘉兴艾博实业股份有限公司
|
3 | 2020-11-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
4 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 封琳园; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩青荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 韩青荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 吴东升; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 封琳园; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 赵佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 赵佳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 金伟人; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 金叶根; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈晓晓; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 韩青荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
5 | 2020-11-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴晴;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:汤小慧;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈淑瑾;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:汤小慧;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-09-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 韩青荣; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 杭州艾博科技工程有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 韩青荣; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张宁; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2019-09-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴东升; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 韩青荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 韩青荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 封琳园; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 韩青荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 韩青荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
8 | 2017-02-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********43892
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********455466
|
9 | 2014-06-04 | 章程修正案备案 |
修改前
|
新章程(出资方式)
|