序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李树滨 | 90% | 2149.2万人民币 |
2 | 孙为平 | 10% | 238.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李树滨
|
|
2 |
孙为平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-09-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李树滨; 出资额: 716.4; 百分比: 30%姓名: 张云海; 出资额: 1671.6; 百分比: 70% [退出]
|
姓名: 孙为平; 出资额: 238.8; 百分比: 10% [新增]姓名: 李树滨; 出资额: 2149.2( + 200% ); 百分比: 90%
|
2 | 2010-09-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张云海
|
李树滨
|
3 | 2010-09-17 | 组织机构变更 |
姓名: 李树滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张云海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 李树滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 孙为平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2010-08-06 | 实收资本变更 |
1000
|
2388( + 138.8% )
|
5 | 2010-08-06 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
2388( + 138.8% )
|
6 | 2010-08-06 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李树滨; 出资额: 300; 百分比: 30%姓名: 张云海; 出资额: 700; 百分比: 70%
|
姓名: 李树滨; 出资额: 716.4( + 138.8% ); 百分比: 30%姓名: 张云海; 出资额: 1671.6( + 138.8% ); 百分比: 70%
|
7 | 2010-04-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李树滨
|
张云海
|
8 | 2010-04-07 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张云海; 出资额: 300; 百分比: 30%姓名: 李树滨; 出资额: 700; 百分比: 70%
|
姓名: 李树滨; 出资额: 300( - 57.14286% ); 百分比: 30%姓名: 张云海; 出资额: 700( + 133.33333% ); 百分比: 70%
|
9 | 2010-04-07 | 组织机构变更 |
姓名: 李树滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 张云海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李树滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张云海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
10 | 2010-03-11 | 组织机构变更 |
姓名: 肖绍林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 肖遇钲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李树滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 张云海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|