序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-22 | 负责人变更 |
张泽将 [退出]
|
刘家平 [新增]
|
2 | 2022-06-22 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-02-08 | 负责人变更 |
单运动 [退出]
|
张泽将 [新增]
|
4 | 2020-06-11 | 负责人变更 |
翁志刚 [退出]
|
单运动 [新增]
|
5 | 2017-04-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********49426组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********53447T
|
6 | 2017-04-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:应瑞华,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话: ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:冯潮流,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:******** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:********,现财务负责人姓名:程霞,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:*********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:********
|
7 | 2017-04-01 | 上级企业变更 |
企业名称: 深圳市开元国际物业管理有限公司; 注册号: ********43935
|
企业名称: 深圳市开元国际物业管理有限公司; 注册号: ********43935
|
8 | 2017-04-01 | 负责人变更 |
应瑞华 [退出]
|
翁志刚 [新增]
|
9 | 2017-04-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
应瑞华
|
翁志刚
|