序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶竹林 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 田宗群 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 田宗敏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 田宗敏; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 田宗群; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 叶竹林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 叶竹林; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 田宗群; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2019-04-15 | 法定代表人变更 |
田宗敏
|
叶竹林
|
3 | 2019-04-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:田宗群;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:田宗群;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:田宗群;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶竹林;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-02-27 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
5 | 2019-02-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶竹林; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 田宗群; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 叶竹林; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 田宗群; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2016-08-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********46539T
|
7 | 2016-08-03 | 住所变更 |
住所: 嘉兴市庆春路南(双飞汽运公司*幢*楼) 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 嘉兴市南湖经济园区三支路西*幢二层 邮政编码: ****** 电话: ********
|
8 | 2014-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 田宗群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶竹林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 叶竹林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 田宗敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 田宗敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 田宗群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
9 | 2014-11-13 | 法定代表人变更 |
叶竹林
|
田宗敏
|
10 | 2014-11-13 | 组织机构变更 |
姓名: 田宗群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶竹林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 叶竹林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 田宗敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 田宗敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 田宗群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|