序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波宝翔企业管理合伙企业(有限合伙) | 49.49543% | 1030万人民币 |
2 | 吴圣平 | 24.94234% | 519.05万人民币 |
3 | 吴连祥 | 24.9111% | 518.4万人民币 |
4 | 孙建美 | 0.65113% | 13.55万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴连祥
|
|
2 |
吴圣平
|
|
3 |
周王昆
|
|
4 |
叶佳茜
|
|
5 |
孙建美
|
|
6 |
林芳(监事会主席)
|
|
7 |
邱善琴
|
|
8 |
沈晓贤(职工)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-12 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
2 | 2020-05-12 | 章程备案 |
|
吴圣平增资919万股,在2020年10月31日前出资到位。增资后,股东吴连祥出资518.4万股,吴圣平出资1438.05万股,孙建美出资13.55万股,宁波宝翔企业管理合伙企业(有限合伙)出资1030万股。
|
3 | 2019-10-29 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2019-10-29 | 章程备案 |
|
宁波宝翔企业管理合伙企业(有限合伙)以货币认缴新增股份1030万股
|
5 | 2019-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何晓虎; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 吴圣平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴连祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴连祥; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 周王昆; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙建美; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 林芳(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 执行监事姓名: 沈晓贤(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邱善琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 叶佳茜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 吴圣平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴连祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴连祥; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 周王昆; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙建美; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 林芳(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 执行监事姓名: 沈晓贤(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邱善琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2019-02-22 | 经营范围变更 |
紧固件、五金配件、电缆桥架研****、制造、加工;塑料制品、金属材料(不含贵金属)、建筑材料、电子产品批****、零售;货物进出口和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);钢材拉丝加工(限分公司经营)。
|
紧固件、五金配件、机电抗震支架、建筑成品支吊架、管廊综合支架、混凝土预埋件、电缆桥架研****、制造、加工;塑料制品、金属材料(不含贵金属)、建筑材料、电子产品批****、零售;货物进出口和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);钢材拉丝加工(限分公司经营);道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-03-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********206603
|
8 | 2014-12-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1998-3-3 至 2018-3-2
|
营业期限: 1998-3-3 至 9999-9-9
|
9 | 2014-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙建美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴连祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴连祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 何晓虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林芳(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行监事 [新增]姓名: 邱善琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 沈晓贤(职工); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙建美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 吴连祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 吴连祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴圣平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 周王昆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
10 | 2014-12-04 | 名称变更 |
浙江连翔五金科技有限公司
|
浙江连翔五金科技股份有限公司
|