序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张七男 | 52.02% | 400万人民币 |
2 | 先进科技投资股份有限公司 | 34.98% | 269.000000万人民币 |
3 | 上海鲁萨国际贸易有限公司 | 13% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张七男
|
|
2 |
虞剑兆
|
|
3 |
汪文玮
|
|
4 |
潘振球
|
|
5 |
庄佩峰
|
|
6 |
潘陈荣
|
|
7 |
陈炳仙
|
|
8 |
王钟广
|
|
9 |
张济昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-05-12 | 变更注册号 |
注册号: 企合浙嘉总字第003701号
|
注册号: ********
|
2 | 2008-05-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈金华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 凌飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 卢建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 潘振球; 证件名称: ; 证件号码: ********2; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 沈伟斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 汪文玮; 证件名称: ; 证件号码: ********8; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 王钟广; 证件名称: ; 证件号码: ********9; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 张七男; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
|
姓名: 陈炳仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 潘陈荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 潘振球; 证件名称: ; 证件号码: ********2; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 汪文玮; 证件名称: ; 证件号码: ********8; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 王钟广; 证件名称: ; 证件号码: ********9; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 王钟广; 证件名称: ; 证件号码: ********9; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 虞剑兆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 张济昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 张七男; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 庄佩峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|
3 | 2008-05-06 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 沈伟斌; 出资额: 10; 百分比: 1.3% [退出]姓名: 陈金华; 出资额: 30; 百分比: 3.9% [退出]姓名: 凌飞; 出资额: 30; 百分比: 3.9% [退出]姓名: 卢建平; 出资额: 30; 百分比: 3.9% [退出]企业名称: 先进科技投资股份有限公司; 出资额: 269; 百分比: 34.98%; 法人性质: 企业法人姓名: 张七男; 出资额: 400; 百分比: 52.02%
|
企业名称: 上海鲁萨国际贸易有限公司; 出资额: 100; 百分比: 13.0039%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 先进科技投资股份有限公司; 出资额: 269; 百分比: 34.98%; 法人性质: 企业法人姓名: 张七男; 出资额: 400; 百分比: 52.0156%
|
4 | 2006-04-24 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 生产销售2-氨基萘-6-磺酸。行业代码: 2600
|
经营范围: 生产销售1,6-二羟基萘、1,5-二羟基萘、2-萘胺-6-磺酸、2-萘胺-3,6,8-三磺酸、吐氏酸、磺化吐氏酸、J酸、乙酰基J酸、苯基J酸、磺化J 酸、γ酸、2R酸、H酸单钠盐、磺化对位酯、2-氨基-6-磺酰甲胺、氨基G盐。行业代码: 2600
|
5 | 2005-08-19 | 投资人(股权)变更 |
无无 [退出]
|
姓名: 张七男; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 400; 百分比: 52.02% [新增]
|
6 | 2005-08-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
无无
|
姓名: 汪文玮;证件名称: ;证件号码: ********8;性别: 男;职务: 董事
|
7 | 2005-08-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
无无
|
姓名: 沈伟斌;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事
|
8 | 2005-08-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
无无
|
姓名: 潘振球;证件名称: ;证件号码: ********2;性别: 男;职务: 董事
|
9 | 2005-08-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
无无
|
姓名: 张七男;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事长
|
10 | 2005-08-19 | 变更注册号 |
********385
|
企合浙嘉总字第003701号
|