序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐勤华 | 36% | 36.0万人民币 |
2 | 叶金红 | 34% | 34.0万人民币 |
3 | 蔡向华 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐勤华
|
|
2 |
蔡向华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐勤华;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐勤华;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐勤华;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐勤华;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2019-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴秋芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 徐勤华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐勤华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 徐勤华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐勤华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蔡向华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2019-07-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐勤华; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 叶金红; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 徐勤华; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 叶金红; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 蔡向华; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2017-10-19 | 经营范围变更 |
环境检测及其技术咨询服务;环保专用产品的研****;环保技术服务及咨询
|
环境检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-04-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********20560C
|
6 | 2014-02-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘鸿生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]姓名: 刘鸿生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴汉凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 吴秋芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐勤华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 殳永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 吴秋芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐勤华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐勤华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
7 | 2014-02-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴汉凯; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 殳永强; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 刘鸿生; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 徐勤华; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 叶金红; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 徐勤华; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2014-02-11 | 组织机构变更 |
姓名: 刘鸿生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]姓名: 刘鸿生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴汉凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 吴秋芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐勤华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 殳永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 吴秋芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐勤华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐勤华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
9 | 2011-05-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 环境检测及其技术咨询服务;环保专用产品的研****;环保技术服务及咨询;塑料制品、化工原料及产品(不含化学危险品)、环保设备、建筑材料、一般劳保用品、日用百杂货、通讯器材(不含卫星接收装置)的销售***(法律法规禁止的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营)
|
一般经营项目: 环境检测及其技术咨询服务;环保专用产品的研****;环保技术服务及咨询
|
10 | 2007-12-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 殳永强; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 徐勤华; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 吴汉凯; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 殳永强; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 刘鸿生; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 徐勤华; 出资额: **; 百分比: **%
|