序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程农 | 70% | 140.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程农
|
|
2 |
廖先锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2029-08-06
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2022-05-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林繁荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 程农; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 程农; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:毛明洁;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 廖先锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 程农; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 程农; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:毛明洁;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-05-05 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-05-05 | 经营范围变更 |
电子医疗器械的研****、技术咨询、技术服务;投资管理及咨询服务、企业管理咨询服务。
|
一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;软件开****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2022-05-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 程农; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 林繁荣; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 程农; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 长沙嘉懋企业管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2016-10-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********47442
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********988640
|
7 | 2011-12-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电子医疗器械的研****、技术咨询、技术服务。
|
一般经营项目: 电子医疗器械的研****、技术咨询、技术服务;投资管理及咨询服务、企业管理咨询服务。
|
8 | 2011-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程农; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 程农; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 卫飞翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 程农; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 程农; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林繁荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2011-04-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 卫飞翔; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 程农; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 林繁荣; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 程农; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2011-04-21 | 组织机构变更 |
姓名: 程农; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 程农; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 卫飞翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 程农; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 程农; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林繁荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|