序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕昌光 | 51% | 51万人民币 |
2 | 周薇 | 49% | 49万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周薇
|
|
2 |
徐晓宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨卫红; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 周薇; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 吕昌光; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 周薇; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2019-05-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐晓宇; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 周薇; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 杨卫红; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 周薇; 出资额: **万; 百分比: **%
|
3 | 2018-11-22 | 法定代表人变更 |
袁学珍
|
周薇
|
4 | 2018-11-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 康运芳; 出资额: **.**万; 百分比: **.**% [退出]姓名: 袁学珍; 出资额: **.**万; 百分比: **.**% [退出]
|
姓名: 徐晓宇; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 周薇; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2017-03-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********83496
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********13078E
|
6 | 2015-05-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 袁学珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 袁学珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 康运芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 袁学珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 袁学珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2015-05-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李芸; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出]姓名: 袁瑞峰; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出]姓名: 袁学珍; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
|
姓名: 袁学珍; 出资额: **.**; 百分比: **.**%姓名: 康运芳; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [新增]
|
8 | 2015-05-19 | 组织机构变更 |
姓名: 方国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 袁学珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 袁学珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 康运芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 袁学珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 袁学珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|