序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 桐乡市乌镇人家旅游开****有限公司 | 51% | 5100.0万人民币 |
2 | 数银互联(北京)技术****展有限公司 | 49% | 4900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹和平
|
|
2 |
陈泽锋
|
|
3 |
许晓伟
|
|
4 |
赵子莲
|
|
5 |
李维
|
|
6 |
陈东英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 经营范围变更 |
一般项目:互联网数据服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开****;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务;市场调查(不含涉外调查);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;图文设计制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;市场营销策划;非居住房地产租赁;软件销售;信息技术咨询服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开****经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:物联网技术研****;建筑信息模型技术开****、技术咨询、技术服务;新材料技术研****;软件开****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;信息技术咨询服务;礼仪服务;企业管理咨询;物业管理;企业形象策划;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;图文设计制作;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开****经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-02-08 | 名称变更 |
乌镇互联网平台有限公司
|
乌镇数央科技(桐乡)有限公司
|
3 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 强宏都; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 曹和平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 曹和平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱烨; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [退出]姓名: 李维; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭瑞(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陆晓荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: 曹和平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 曹和平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李维; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 赵子莲; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 陈东英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈泽锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
4 | 2020-11-13 | 经营范围变更 |
互联网平台的运营、管理;网络科技领域内的技术开****、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;软件开****;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);投资咨询;企业管理咨询;投资管理;资产管理;公共关系服务;市场调查;文化艺术交流活动策划;会务服务;展览展示服务;礼仪服务;企业形象策划;广告设计、制作、代理、****布;图文设计制作;电子产品、工艺美术品的销售;品牌策划与产品推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:互联网数据服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开****;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务;市场调查(不含涉外调查);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;图文设计制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;市场营销策划;非居住房地产租赁;软件销售;信息技术咨询服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开****经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
5 | 2020-10-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 桐乡市乌镇人家旅游开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 数银互联(北京)技术****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 桐乡市乌镇人家旅游开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 数银互联(北京)技术****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
6 | 2020-08-12 | 法定代表人变更 |
傅骞
|
曹和平
|
7 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅骞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 强宏都; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 李维; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 萧伟恩; 证件号码: *******; 职位: 副董事长; [退出]姓名: 郭瑞(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆晓荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 强宏都; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 曹和平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 曹和平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 朱烨; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 李维; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭瑞(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆晓荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
8 | 2020-08-12 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|