序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡国光 | 80% | 4000万人民币 |
2 | 张彬杰 | 20% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡国光
|
|
2 |
张彬杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-19 | 章程备案 |
|
|
2 | 2018-03-19 | 住所变更 |
|
|
3 | 2017-09-19 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
4 | 2017-09-19 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
5 | 2016-08-25 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2016-08-25 | 投资人(股权)变更 |
|
|
7 | 2016-08-25 | 组织机构变更 |
|
|
8 | 2016-08-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
9 | 2016-05-10 | 一般经营项目变更 |
|
|