序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚珄铭
|
|
2 |
黄国良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚珄铭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 黄国良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 姚珄铭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 姚珄铭; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄国良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2019-09-23 | 联系电话变更 |
*******
|
***********
|
3 | 2019-09-23 | 住所变更 |
桐乡市凤鸣街道永兴路*号
|
浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开****区高新西二路***号*幢
|
4 | 2016-06-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********68766
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********17532E
|
5 | 2011-05-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈永林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李建庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 宋胜良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王建丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 姚珄铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 姚莉(主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 俞红辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 黄国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 姚珄铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
6 | 2011-05-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 桐乡市百桃树脂厂; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 桐乡市正大涂料有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 浙江天女集团制漆有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江天女集团制漆有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2011-05-04 | 组织机构变更 |
姓名: 陈永林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李建庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 宋胜良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王建丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 姚珄铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 姚莉(主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 俞红辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 黄国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 姚珄铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
8 | 2011-05-04 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
9 | 2010-09-26 | 变更注册号 |
注册号: ********106
|
注册号: ********68766
|
10 | 2010-09-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 道路货运(危险货物运输:易燃液体类)。(《道路运输经营许可证》有效期至2010年07月20日)
|
一般经营项目:
|