序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐力 | 60% | 9万人民币 |
2 | 陶光艳 | 40% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐力
|
|
2 |
陶光艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 徐力、陶光艳;清算组负责人: 徐力;地址: 浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇凯旋路****号明光和天下公寓**幢*单元***室;联系方式: ***********
|
2 | 2018-04-08 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 陶光艳; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 徐力; 出资额: *万; 百分比: **%
|
3 | 2018-04-08 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 徐力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 徐力; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陶光艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
4 | 2018-04-08 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:徐力;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:柏震球;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-03-15 | 住所变更 |
|
浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇凯旋路****号明光和天下公寓**幢*单元***室
|
6 | 2015-10-23 | 注册资本(金)变更 |
|
**
|
7 | 2015-10-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********90200F
|
8 | 2015-10-23 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 张明武; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 陶光艳; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 徐力; 出资额: *.*; 百分比: **%
|
9 | 2015-10-23 | 注册资本(金)变更 |
|
15( + 400% )
|