序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 嘉兴超盛建材股份有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈张林
|
|
2 |
刘远橙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 经营范围变更 |
针状焦、焦炭、化工原料、化工产品、沥青、蜡油、重油(以上不含危险化学品);煤炭批****;五金、家用电器、建筑材料、钢材、纺织原料(不含蚕茧、厂丝、棉花)、饲料、玻璃、机械设备、矿山机械、金属制品销售;园林工程施工(涉及资质证凭有效资质证经营)。(以上经营范围中需经国家专项审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;机械零件、零部件销售;家用电器零配件销售;针纺织品及原料销售;计算器设备销售;矿山机械销售;家用电器制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-04-09 | 法定代表人变更 |
杨先峰
|
沈张林
|
3 | 2021-04-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2021-04-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨先峰; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 嘉兴超盛建材股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
5 | 2021-04-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周治平;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周治平;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈月利;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:周治平;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨先峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨先峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王万福; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 杨先峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨先峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王小英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
7 | 2018-07-27 | 经营范围变更 |
煤炭批****;五金、家用电器、建筑材料、钢材、纺织原料(不含蚕茧、厂丝、棉花)、饲料、玻璃、机械设备、矿山机械、金属制品销售;园林工程施工(涉及资质证凭有效资质证经营)。(以上经营范围中需经国家专项审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
针状焦、焦炭、化工原料、化工产品、沥青、蜡油、重油(以上不含危险化学品);煤炭批****;五金、家用电器、建筑材料、钢材、纺织原料(不含蚕茧、厂丝、棉花)、饲料、玻璃、机械设备、矿山机械、金属制品销售;园林工程施工(涉及资质证凭有效资质证经营)。(以上经营范围中需经国家专项审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-06-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 樊维兰; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 杨先峰; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 杨先峰; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
9 | 2018-06-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨先峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 杨先峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 樊维兰; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 杨先峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 杨先峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 王万福; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2018-06-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|