序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张旸 | 80% | 40万人民币 |
2 | 张鸿乐 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张旸
|
|
2 |
张鸿乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-12 | 章程备案 |
|
|
2 | 2018-03-12 | 住所变更 |
|
|
3 | 2017-09-11 | 住所变更 |
|
|
4 | 2016-05-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2016-05-16 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2015-04-21 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2015-04-21 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2015-04-21 | 法定代表人变更 |
|
|
9 | 2015-04-21 | 组织机构变更 |
|
|