序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 弗玛物流集团有限公司 | 100% | 670.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王军
|
|
2 |
Olivier FAURE
|
|
3 |
玛丽一罗尔.史瑞伯
|
|
4 |
让一克利斯朵夫、马舍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-08 | 住所变更 |
浙江省平湖经济开****区新群路****号
|
浙江省嘉兴市平湖市经济技术开****区永兴路****号**楼****室
|
2 | 2017-05-08 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2017-09-07
|
营业期限至: 2029-09-07
|
3 | 2016-06-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********58645U
|
4 | 2016-06-02 | 经营范围变更 |
经营范围: 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)(凭《道路运输经营许可证》经营,有效期至2015年7月8日),道路货运站(场)经营,国际货运代理(不含国际快递业务)运输业务相关的仓储服务(不含危险品),车辆租赁,货运代理,再包装服务。
|
经营范围: 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)(凭《道路运输经营许可证》经营),道路货运站(场)经营,国际货运代理(不含国际快递业务)运输业务相关的仓储服务(不含危险品),车辆租赁,货运代理,再包装服务。
|
5 | 2015-02-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杰克.格维斯; 证件名称: ; 证件号码: **ZH*****; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金安雅; 证件名称: ; 证件号码: N*******; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 玛丽一罗尔.史瑞伯; 证件名称: ; 证件号码: **FZ*****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 让一克利斯朵夫、马舍; 证件名称: ; 证件号码: **ED*****; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: Olivier FAURE ; 证件名称: ; 证件号码: **A******; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 玛丽一罗尔.史瑞伯; 证件名称: ; 证件号码: **FZ*****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 让一克利斯朵夫、马舍; 证件名称: ; 证件号码: **ED*****; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]
|
6 | 2015-02-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杰克.格维斯; 证件名称: ; 证件号码: **ZH*****; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金安雅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 玛丽一罗尔.史瑞伯; 证件名称: ; 证件号码: **FZ*****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 让一克利斯朵夫、马舍; 证件名称: ; 证件号码: **ED*****; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: Olivier FAURE ; 证件名称: ; 证件号码: **AX*****; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 玛丽一罗尔.史瑞伯; 证件名称: ; 证件号码: **FZ*****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 让一克利斯朵夫、马舍; 证件名称: ; 证件号码: **ED*****; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]
|
7 | 2015-02-03 | 经营范围变更 |
经营范围: 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)(凭《道路运输经营许可证》经营,有效期至2015年7月8日),道路货运站(场)经营,国际货运代理(不含国际快递业务)运输业务相关的仓储服务(不含危险品),车辆租赁。
|
经营范围: 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)(凭《道路运输经营许可证》经营,有效期至2015年7月8日),道路货运站(场)经营,国际货运代理(不含国际快递业务)运输业务相关的仓储服务(不含危险品),车辆租赁,货运代理,再包装服务。
|
8 | 2015-02-03 | 法定代表人变更 |
金安雅
|
王军
|
9 | 2015-02-03 | 组织机构变更 |
姓名: 杰克.格维斯; 证件名称: ; 证件号码: 02ZH75938; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金安雅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 玛丽一罗尔.史瑞伯; 证件名称: ; 证件号码: 00FZ76151; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 让一克利斯朵夫、马舍; 证件名称: ; 证件号码: 04ED16887; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: Olivier FAURE ; 证件名称: ; 证件号码: 11AX47620; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 玛丽一罗尔.史瑞伯; 证件名称: ; 证件号码: 00FZ76151; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 让一克利斯朵夫、马舍; 证件名称: ; 证件号码: 04ED16887; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]
|
10 | 2013-12-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: Amaury VRIGNAUD; 证件名称: ; 证件号码: **AE-*****; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 杰克.格维斯; 证件名称: ; 证件号码: **ZH*****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 玛丽一罗尔.史瑞伯; 证件名称: ; 证件号码: **FZ*****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 让一克利斯朵夫、马舍; 证件名称: ; 证件号码: **ED*****; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 金安雅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 杰克.格维斯; 证件名称: ; 证件号码: **ZH*****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 玛丽一罗尔.史瑞伯; 证件名称: ; 证件号码: **FZ*****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 让一克利斯朵夫、马舍; 证件名称: ; 证件号码: **ED*****; 性别: 男性; 职务: 监事
|