序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶茂祥 | 20% | 1万人民币 |
2 | 姜建强 | 20% | 1万人民币 |
3 | 殷国良 | 8% | 0.4万人民币 |
4 | 周其妹 | 7.2% | 0.36万人民币 |
5 | 汤月明 | 3.2% | 0.16万人民币 |
6 | 王小红 | 2% | 0.1万人民币 |
7 | 刘建华 | 2% | 0.1万人民币 |
8 | 印建明 | 2% | 0.1万人民币 |
9 | 沈福根 | 2% | 0.1万人民币 |
10 | 沈其良 | 2% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶茂祥
|
|
2 |
芦顺林
|
|
3 |
王小红
|
|
4 |
刘建华
|
|
5 |
陈仁甫
|
|
6 |
印建明
|
|
7 |
潘爱华
|
|
8 |
汤新美
|
|
9 |
朱林明
|
|
10 |
许培林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-07 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2022-05-07 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2016-09-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2009-03-25 | 变更注册号 |
|
|
6 | 2008-11-11 | 企业类型变更 |
|
|
7 | 2008-11-11 | 名称变更 |
|
|
8 | 2008-11-11 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|