序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 童柏军 | 54.5% | 654万人民币 |
2 | 黄天申 | 45.5% | 546万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
童柏军
|
|
2 |
黄天申
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-06 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-01-06 | 多证合一备案 |
|
|
3 | 2020-01-06 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2020-01-06 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
5 | 2020-01-06 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2016-05-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
7 | 2013-04-23 | 名称变更 |
|
|
8 | 2013-03-15 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2013-03-15 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2013-03-15 | 实收资本变更 |
|
|