序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安吉文旅投资有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭盼盼
|
|
2 |
朱宝君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 法定代表人变更 |
叶勤民
|
郭盼盼
|
2 | 2021-10-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 安吉文旅产业经营管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 安吉文旅投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
3 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 朱宝君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郭盼盼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 郭盼盼; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
4 | 2020-09-07 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-09-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 洪媛锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞红; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 洪媛锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2019-12-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞红; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 沈振华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 俞红; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|