序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江苏中苏控股集团有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程睿
|
|
2 |
李小亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李效育; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王梦雨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 李小亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 程睿; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
2 | 2022-02-14 | 法定代表人变更 |
王梦雨
|
程睿
|
3 | 2021-06-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:宋成法;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:宋成法;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王梦雨;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王梦雨;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 席心漪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张世杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 李效育; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王梦雨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
5 | 2021-06-03 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
6 | 2021-06-03 | 法定代表人变更 |
张世杰
|
王梦雨
|
7 | 2021-05-21 | 经营范围变更 |
一般项目:智能农业管理;农业生产托管服务;园区管理服务;农作物栽培服务;农作物收割服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;土壤污染治理与修复服务;农村集体经济组织管理;会议及展览服务;水土流失防治服务;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营;肥料销售;土地整治服务;创业空间服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农作物种子经营;农产品质量安全检测;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:智能农业管理;农业生产托管服务;园区管理服务;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业专业及辅助性活动;土壤污染治理与修复服务;农村集体经济组织管理;会议及展览服务;水土流失防治服务;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营;肥料销售;土地整治服务;创业空间服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品经营(销售预包装食品);初级农产品收购;食用农产品批****;食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农作物种子经营;农产品质量安全检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
8 | 2021-01-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋成法; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 席心漪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 席心漪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张世杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
9 | 2021-01-06 | 法定代表人变更 |
宋成法
|
张世杰
|