序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 德清县乾元镇人民政府 | 100% | 1500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施秋波
|
|
2 |
陶冶倩
|
|
3 |
姚锋
|
|
4 |
钱锋平
|
|
5 |
陈云娟
|
|
6 |
林广青
|
|
7 |
孙根松
|
|
8 |
王书凡
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
德清县乾元镇城市建设****展总公司乾元污水处理厂
|
庞建人 | 2008-11-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 经营范围变更 |
许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:小微型客车租赁经营服务;建筑材料销售;城市绿化管理;土地整治服务;园林绿化工程施工;规划设计管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:小微型客车租赁经营服务;建筑材料销售;城市绿化管理;土地整治服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-06-10 | 法定代表人变更 |
朱超
|
施秋波
|
3 | 2022-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙根松; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱超; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 朱超; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 林广青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王书凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 钱锋平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈云娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶冶倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:杨家骏;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 姚锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙根松; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施秋波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 施秋波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 林广青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王书凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 钱锋平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈云娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶冶倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:杨家骏;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2022-06-10 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2021-10-27 | 经营范围变更 |
市政基础设施和公建设施建设、经营、管理、养护,受让乾元镇辖区内建设用地,经“三通一平”后转让, 受委托对乾元镇辖区内人力三轮车进行管理,建筑材料零售,土地开****、整理及综合利用,园林绿化工程设计、施工及园林绿化养护服务。污水处理(限分支机构经营)。
|
许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:小微型客车租赁经营服务;建筑材料销售;城市绿化管理;土地整治服务;园林绿化工程施工;规划设计管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2021-09-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 德清县乾元镇人民政府; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 德清县乾元镇人民政府; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
7 | 2021-09-28 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
8 | 2019-04-29 | 法定代表人变更 |
嵇振海
|
朱超
|
9 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙根松; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 宋晓霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 屠洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 嵇振海; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 嵇振海; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 张琦; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 林广青; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈云娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄海英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 姚锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 孙根松; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱超; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 朱超; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 林广青; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王书凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 钱锋平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 陈云娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陶冶倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
10 | 2018-06-25 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|