序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王永洋 | 20% | 51.6万人民币 |
2 | 彭定珍 | 20% | 51.6万人民币 |
3 | 张明良 | 20% | 51.6万人民币 |
4 | 杨正先 | 20% | 51.6万人民币 |
5 | 邱凯 | 20% | 51.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱凯
|
|
2 |
王永洋
|
|
3 |
彭定珍
|
|
4 |
张明良
|
|
5 |
杨正先
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330522NA000120X
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****2
|
2 | 2015-01-28 | 合作社成员信息备案 |
姓名: 陈玉贵; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 蒋友成; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 邱汝民; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 吴学明; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 张明良; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 彭定珍; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 邱凯; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 王永洋; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 杨正先; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 张明良; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
3 | 2015-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋友成; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 邱汝民; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 理事长 [退出]姓名: 吴学明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张明良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 彭定珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 邱凯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 理事长 [新增]姓名: 王永洋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张明良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2015-01-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈玉贵; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 蒋友成; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 邱汝民; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 吴学明; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 张明良; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 彭定珍; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 邱凯; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 王永洋; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 杨正先; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 张明良; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
5 | 2015-01-28 | 组织机构变更 |
姓名: 蒋友成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 邱汝民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长 [退出]姓名: 吴学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张明良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 彭定珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 邱凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长 [新增]姓名: 王永洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张明良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2015-01-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邱汝民
|
邱凯
|
7 | 2009-06-29 | 变更注册号 |
注册号: ********094
|
注册号: ********0120X
|
8 | 2009-06-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 邱海明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副理事长姓名: 邱凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邱汝民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 王永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨正先; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副理事长
|
姓名: 蒋友成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邱汝民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 吴学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张明良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席
|
9 | 2009-06-23 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 邱凯; 出资额: 0.5; 百分比: 10% [退出]姓名: 杨正先; 出资额: 0.5; 百分比: 10% [退出]姓名: 彭定珍; 出资额: 0.55; 百分比: 11% [退出]姓名: 王永洋; 出资额: 0.8; 百分比: 16% [退出]姓名: 周伟; 出资额: 0.8; 百分比: 16% [退出]姓名: 邱海明; 出资额: 0.9; 百分比: 18% [退出]姓名: 邱汝民; 出资额: 0.95; 百分比: 19%
|
姓名: 陈玉贵; 出资额: 51.6; 百分比: 20% [新增]姓名: 蒋友成; 出资额: 51.6; 百分比: 20% [新增]姓名: 邱汝民; 出资额: 51.6( + 5331.57895% ); 百分比: 20%姓名: 吴学明; 出资额: 51.6; 百分比: 20% [新增]姓名: 张明良; 出资额: 51.6; 百分比: 20% [新增]
|
10 | 2009-06-23 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 蜜蜂养殖及技术咨询,蜂产品批****、零售。(卫生许可证有效期至2010年12月12日)行业代码: 0390经营方式: 养殖、咨询、批****、零售
|
经营范围: 蜜蜂养殖及其技术咨询,组织采购本社成员所需的农业生产资料,开展与蜜蜂养殖有关的技术交流和信息咨询。(涉及国家行政许可的,凭许可证件或批准文件经营)行业代码: 0390经营方式: 养殖、咨询、采购
|