序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江香溢控股有限公司 | 100% | 4436.789800万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴微云; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李建花; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨惠明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王丹霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 祝三华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 裘勤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许明; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 谢洪斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: 丁敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 凌云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 周琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐昇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨惠明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王以劼; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 裘勤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许明; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 龚龑; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
2 | 2020-07-30 | 法定代表人变更 |
谢洪斌
|
丁敏
|
3 | 2017-10-24 | 章程备案 |
|
增加党建内容
|
4 | 2017-04-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张益良; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 李建花; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 杨惠明; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 林晓伟; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 樊惠杰; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 王丹霞; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 许明; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 谢洪斌; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 魏旭丹; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 戴微云; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 李建花; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 杨惠明; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 林晓伟; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 王丹霞; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 祝三华; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 裘勤; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 许明; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 谢洪斌; 证件号码: ********; 职位: 董事长
|
5 | 2016-11-15 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 日用百货、日用杂品、日用化学品、工艺品、服装、皮革制品销售;网球、足浴服务;会务服务。
|
一般经营项目: 日用百货、日用杂品、日用化学品、工艺品、服装、皮革制品销售;网球、足浴服务;会务服务,疗养所服务(不以提供疗养、康复、护理服务为主)。
|
6 | 2016-11-15 | 名称变更 |
安吉香溢度假村有限公司
|
安吉维笙香溢大酒店有限公司
|
7 | 2016-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 樊惠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 林涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 林晓伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 潘昵琥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 魏旭丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 许明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理或经理姓名: 郑玉芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 樊惠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李建花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林晓伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 魏旭丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 谢洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 许明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 杨惠明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张益良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2016-04-22 | 组织机构变更 |
姓名: 樊惠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 林涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 林晓伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 潘昵琥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 魏旭丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 许明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理或经理姓名: 郑玉芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 樊惠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李建花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林晓伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 魏旭丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 谢洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 许明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 杨惠明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张益良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2016-04-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 特大型餐馆(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品);宾馆住宿、保龄球馆、台球室、游泳池、健身房、棋牌室、美容美****、茶室、卡拉OK包厢、歌舞;卷烟、雪茄烟(有效期至2018年11月13日止)。
|
许可经营项目: 特大型餐馆(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品);宾馆住宿、保龄球馆、台球室、游泳池、健身房、棋牌室、美容美****、茶室、卡拉OK包厢、歌舞;卷烟、雪茄烟零售
|
10 | 2016-04-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
潘昵琥
|
谢洪斌
|