序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪霞 | 100% | 80.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张辉
|
|
2 |
韩利敏
|
|
3 |
杨宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨宇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨宝宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨宇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 韩利敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-04-08 | 法定代表人变更 |
洪霞
|
张辉
|
3 | 2021-04-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨宝宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 洪霞; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 杨宇; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 杨宝宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2019-05-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴奇凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 洪霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 洪霞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 杨宝宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 洪霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 洪霞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
5 | 2019-05-16 | 注册资本(金)变更 |
*
|
**
|
6 | 2019-05-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪霞; 出资额: *万; 百分比: ***%
|
姓名: 洪霞; 出资额: **万; 百分比: ***%
|