序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祝金萍 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 胡志超 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡志超
|
|
2 |
付金龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡志超; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 祝金萍; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 祝金萍; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 胡志超; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-04-30 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|
3 | 2018-06-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 付金龙; 出资额: **.*万; 百分比: **% [退出]姓名: 胡志超; 出资额: **.*万; 百分比: **%
|
姓名: 祝金萍; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增]姓名: 胡志超; 出资额: **.*万; 百分比: **%
|
4 | 2017-04-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********40330组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********35176H
|
5 | 2015-09-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 熊云梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵鸿飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 赵鸿飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 付金龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 胡志超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 胡志超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2015-09-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 熊云梅; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 赵鸿飞; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 付金龙; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 胡志超; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2015-09-02 | 法定代表人变更 |
赵鸿飞
|
胡志超
|
8 | 2015-09-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 纸制品、纸箱生产、销售。
|
一般经营项目: 纸制品、纸箱生产、销售,包装装潢、其他印刷品印刷。
|
9 | 2015-09-02 | 组织机构变更 |
姓名: 熊云梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵鸿飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 赵鸿飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 付金龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 胡志超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 胡志超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2015-09-02 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷。(《印刷经营许可证》有效期至2017年12月31日)
|
许可经营项目:
|